Aslan Cesur Bulat
domiciled in Sins, from Turkey Active mandates: Truva AG Connected persons: Osman Kaplan You can stay up to date through "Aslan Cesur Bulat", please log in or register free of charge.You are now following "Aslan Cesur Bulat"
Credit rating You can stay up to date through "Aslan Cesur Bulat", please log in or register free of charge.You are now following "Aslan Cesur Bulat"
|
Places where people with the name Aslan Cesur Bulat live
Sectors in which people with the name Aslan Cesur Bulat work
Furniture manufacturing
Furniture manufacturing
Private persons with the name Aslan Cesur Bulat
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Aslan Cesur Bulat
Publication number: HR02-1005611879, Commercial Registry Office Zug, (170)
GLASWISS AG, in Cham, CHE-483.182.886, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848648).
Statutenänderung:
25.10.2022.
Firma neu:
Truva AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 58, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Spiegelschränke und das Ausführen von Gipser-, Maler- und Isolationsarbeiten und die Beratung, Planung, Verkauf und Montage von Wintergärten, Pergolas, Verglasungssystemen aller Art und Weise und Beschattungen sowie Zubehör inkl. Trennwand Systeme sowie Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in diesen Bereichen wie auch Import und Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaplan, Osman, von Arth, in Arth, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: türkischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bulat, Aslan Cesur, türkischer Staatsangehöriger, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2734523, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Bären Presse GmbH, bisher in Bern, CHE-108.554.550, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2010, S. 3, Publ. 5439250).
Gründungsstatuten:
20.12.1996.
Statutenänderung:
04.03.2016.
Firma neu:
Butec GmbH.
Sitz neu:
Arth.
Domizil neu:
Türlihof 4, 6414 Oberarth.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Baudienstleistungen, insbesondere Gipserarbeiten, Import und Export sowie Handel mit Baustoffen, die Durchführung von Transporten sowie Reinigungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Gesellschaften im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wampfler, Robert, von Lenk, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Wampfler, Ursina, von Lenk, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulat, Aslan Cesur, türkischer Staatsangehöriger, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.