Roland Büttler
domiciled in Solothurn, from Mümliswil-Ramiswil Active mandates: Bargetzi Steinwerke AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roland Büttler", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Büttler"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Büttler", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Büttler"
|
|
Roland Büttler
domiciled in Holderbank SO, from Mümliswil-Ramiswil Active mandates: Elektra Genossenschaft Holderbank Connected persons: Beat Leuenberger, Stefan Marty, Peter Bader and more You can stay up to date through "Roland Büttler", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Büttler"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Büttler", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Büttler"
|
Places where people with the name Roland Büttler live
Sectors in which people with the name Roland Büttler work
Natural stone processing
Electrical power production and utilities
Natural stone processing
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Roland Büttler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Büttler
Publication number: 5114818, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Elektra Holderbank, in Holderbank SO, CH-240.5.000.082-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 191 vom 06.10.2003, S. 13, Publ. 1202068).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Firma neu:
Elektra Genossenschaft Holderbank.
Domizil neu:
bei Beat Leuenberger, Rütteliweg 308, 4718 Holderbank.
Zweck neu:
Die Genossenschaft hat den Zweck, für die Genossenschafter in gemeinsamer Selbsthilfe möglichst günstige elektrische Energie zu beschaffen und an die Genossenschafter abzugeben. Baut in der Gemeinde Holderbank das Elektra-Netz auf, betreibt und unterhält das Netz nach den einschlägigen Vorschriften. Kann die von Energieerzeugungsanlagen im Versorgungsgebiet gewonnene Energie zu reglementarisch festgelegten Preisen übernehmen und sich an anderen Energieunternehmen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Rudolf, von Egerkingen, in Holderbank SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisin, Roger, von Lauwil, in Holderbank SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Beat, von Dürrenroth, in Holderbank SO, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttler, Roland, von Mümliswil-Ramiswil, in Holderbank SO, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenker & Partner AG, in Däniken (CH-249.3.003.252-4), Revisionsstelle.
Publication number: 4948034, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Büttler & Büttler, in Solothurn, CH-241.2.008.197-7, Baslerstrasse 66, 4500 Solothurn, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
24.03.2009.
Zweck:
Beratungen in den Bereichen Informatik und Telekommunikation.
Eingetragene Personen:
Büttler, Roland, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttler, Michael, von Mümliswil-Ramiswil, in Rothrist, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4719144, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Schwizerland Handels GmbH, in Solothurn, CH-241.4.004.373-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2004, S. 10, Publ. 2417008).
Firma neu:
Schwizerland Handels GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bargetzi Steinwerke AG, in Solothurn (CH-255.4.000.489-0), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: Bargetzi Grabmal- und Steinkunst GmbH, in Solothurn, ohne Zeichnungsberechtigung];
Büttler, Roland, von Mümliswil-Ramiswil, in Solothurn, Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].