Fabio Büschlen
domiciled in Bern, from Adelboden Active mandates: HUB Training GmbH Connected persons: Viktor Leonard Hüsser You can stay up to date through "Fabio Büschlen", please log in or register free of charge.You are now following "Fabio Büschlen"
Credit rating You can stay up to date through "Fabio Büschlen", please log in or register free of charge.You are now following "Fabio Büschlen"
|
Places where people with the name Fabio Büschlen live
Sectors in which people with the name Fabio Büschlen work
Other services in education
Other services in education
Private persons with the name Fabio Büschlen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fabio Büschlen
Publication number: HR02-1006065984, Commercial Registry Office Berne, (36)
Büschlen Training GmbH, in Muri bei Bern, CHE-277.439.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005304899).
Statutenänderung:
17.06.2024.
Firma neu:
HUB Training GmbH.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Grünaustrasse 22, 3084 Wabern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büschlen, Fabio, von Adelboden, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hüsser, Viktor Leonard, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004729139, Commercial Registry Office Berne, (36)
Staff-Training NoLimits GmbH, in Muri bei Bern, CHE-277.439.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004514937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cirelli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büschlen, Fabio, von Adelboden, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 3785583, Commercial Registry Office Berne, (36)
Staff-Training NoLimits GmbH, in Muri bei Bern, CHE-277.439.685, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913799).
Domizil neu:
Worbstrasse 222, 3073 Gümligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Husi, Sandra, von Wangen bei Olten, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schenk, Therese, von Eggiwil, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büschlen, Fabio, von Adelboden, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Cirelli, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in Münsingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].