Pascual Brunner
domiciled in Zürich, from Schmiedrued and Winterthur Active mandates: MovementSciences AG, dp-movementsciences Pascual Brunner Connected persons: Claudius Sutter, Kurt Josef Bobst, Thomas Geissmann You can stay up to date through "Pascual Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Pascual Brunner"
Credit rating You can stay up to date through "Pascual Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Pascual Brunner"
|
Places where people with the name Pascual Brunner live
Sectors in which people with the name Pascual Brunner work
Manufacturing of medical goods
Operation of general healthcare facilities
Manufacturing of medical goods
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name Pascual Brunner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pascual Brunner
Publication number: HR02-1005555153, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MovementSciences AG, in Dübendorf, CHE-342.496.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544538).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Claudius, von Fulenbach, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Pascual, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005110600, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SCHWEIZER VERBAND DER ZERTIFIZIERTEN VIBRATIONSTRAINING-INSTRUKTOREN UND -THERAPEUTEN SVVIT, in Zürich, CHE-367.180.339, Verein (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1743483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Pascual, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004541268, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MovementSciences GmbH, in Zürich, CHE-342.496.708, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4147897).
Statutenänderung:
14.12.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.12.2018 und Bilanz per 30.11.2018 mit Aktiven von CHF 7'812.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Kapitalverlust wurde anlässlich der ersten Kapitalerhöhung auf CHF 25'000.00 mit einem Agio von insgesamt CHF 495'000.00 beseitigt. In einer zweiten Kapitalerhöhung wurde das Stammkapital auf CHF 100'000.00 durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von CHF 75'000.00 erhöht. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
MovementSciences AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MovementSciences SA) (MovementSciences Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und der Handel auf dem Gebiet mechanischer und elektronischer Geräte, insbesondere in den Bereichen der Medizintechnik und der Biotechnologie, sowohl im Inland wie auch im Ausland. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossart, Erwin Ernst, von Oberbüren, in Flawil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandenberger, Christian Martin, von Bäretswil, in Urdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Salesov, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Aesch (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stromeyer Stubenrauch, Sibylle Rosemarie, von Romanshorn, in Kreuzlingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vontobel, Werner, von Wald (ZH), in Hefenhofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Pascual, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Geissmann, Thomas, von Hägglingen, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
w quadrat treuhand ag (CHE-490.515.622), in Aarau, Revisionsstelle.