Dr. Sophia Carola Borowka
domiciled in Fällanden, from Germany Active mandates: Aison Technologies AG Connected persons: Roberto Franzo, Roman Guggenberger, James Patrick Oates You can stay up to date through "Dr. Sophia Carola Borowka", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Sophia Carola Borowka"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Sophia Carola Borowka", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Sophia Carola Borowka"
|
Places where people with the name Sophia Carola Borowka live
Sectors in which people with the name Sophia Carola Borowka work
Production of pharmaceutical substances
Production of pharmaceutical substances
Private persons with the name Sophia Carola Borowka
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sophia Carola Borowka
Publication number: HR02-1006042197, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005940991).
Statutenänderung:
17.05.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 168'158.50 [bisher: CHF 161'858.50].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 168'158.50 [bisher: CHF 161'858.50].
Aktien neu:
1'681'585 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'618'585 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borowka, Dr. Sophia Carola, deutsche Staatsangehörige, in Schlieren, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer Cantz, Kaspar, von Suhr, in Stäfa, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005885992, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aison Technologies AG, in Schlieren, CHE-255.058.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879179).
Statutenänderung:
24.10.2023.
Sitz neu:
Fällanden.
Domizil neu:
Buchenweg 11, 8121 Benglen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.10.2023 die mit Beschluss vom 07.01.2022 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.01.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 07.01.2022 eingeführte genehmigte Aktienkapital infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleiss Reveillard, Madeleine Christina, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borowka, Dr. Sophia Carola, deutsche Staatsangehörige, in Fällanden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren].
Publication number: HR02-1005822613, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OBVIOTEC AG, in Zollikon, CHE-115.760.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802002).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borowka, Dr. Sophia Carola, deutsche Staatsangehörige, in Schlieren, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzen, Dr. Christoph, von Ried-Brig, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].