Michele Bordoni
domiciled in Zürich, from Lugano Active mandates: Saiva-Immobilien AG, Arte e terra a Castello. Associazione per il futuro del patrimonio culturale di Castel San Pietro and more Connected persons: Lucia Peduzzi-Bordoni, Anastasia Isabella Maria Gilardi, Carlo Lucio Petralli and more You can stay up to date through "Michele Bordoni", please log in or register free of charge.You are now following "Michele Bordoni"
Credit rating You can stay up to date through "Michele Bordoni", please log in or register free of charge.You are now following "Michele Bordoni"
|
Places where people with the name Michele Bordoni live
Sectors in which people with the name Michele Bordoni work
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Michele Bordoni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michele Bordoni
Publication number: HR02-1005518332, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022 publizierten TR-Eintrag Nr. 25344 vom 23.06.2022 Saiva-Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.640.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005505975).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Michele, von Lugano, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Wohlen bei Bern].
Publication number: HR02-1005505975, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Saiva-Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.640.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacilieri-Bordoni, Marisa, von Locarno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bordoni, Francesco, von Lugano, in Agno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi-Bordoni, Lucia, von Giornico und Lugano, in Bellinzona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bordoni, Michele, von Lugano, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005506003, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zuvi-Immobilien AG, in Zürich, CHE-102.656.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bacilieri-Bordoni, Marisa, von Locarno, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bordoni, Francesco, von Lugano, in Agno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Michele, von Lugano, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen bei Bern];
Bordoni, Arturo, von Lugano, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.