Kilian Boog
domiciled in Neuenkirch, from Eschenbach (LU) Active mandates: Baugenossenschaft Sonnenhof Neuenkirch, boog innovation gmbh Connected persons: Yvonne Schmid-Koller, Ruedi Aeschlimann, Matthias Schüpbach and more You can stay up to date through "Kilian Boog", please log in or register free of charge.You are now following "Kilian Boog"
Credit rating You can stay up to date through "Kilian Boog", please log in or register free of charge.You are now following "Kilian Boog"
|
Places where people with the name Kilian Boog live
Sectors in which people with the name Kilian Boog work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Kilian Boog
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kilian Boog
Publication number: HR02-1006112802, Commercial Registry Office Zug, (170)
Buuregarte Boog AG, in Hünenberg, CHE-238.928.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog, Kilian Wendelin, von Knutwil, in Oberrüti, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Jonas Viktor, von Knutwil, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Boog, Bernadette Maria, von Knutwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Boog, Edgar Wendelin, von Knutwil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Boog, Janine Manuela, von Sins, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005954928, Commercial Registry Office Zug, (170)
KJBO GmbH, bisher in Udligenswil, CHE-374.354.969, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368725).
Statutenänderung:
29.12.2023.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Drälikon 14, 6331 Hünenberg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog, Kilian Wendelin, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Jonas Viktor, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug];
Boog, Bernadette Maria, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Boog-Isenegger, Bernadette Maria];
Boog, Janine Manuela, von Sins, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005710707, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kilian Gemüse GmbH, in Udligenswil, CHE-145.682.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, S.0, Publ. 2566777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boog-Isenegger, Bernadette, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Boog, Edgar, von Knutwil, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Boog, Jonas, von Knutwil, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Kilian, von Knutwil, in Udligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].