Alain Bolliger
domiciled in Zeiningen, from Schmiedrued Active mandates: HV Technologies AG Connected persons: Priska Bolliger-Gloggner, Dominique Bolliger You can stay up to date through "Alain Bolliger", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Bolliger"
Credit rating You can stay up to date through "Alain Bolliger", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Bolliger"
|
Places where people with the name Alain Bolliger live
Sectors in which people with the name Alain Bolliger work
Other freelance work
Other freelance work
Private persons with the name Alain Bolliger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alain Bolliger
Publication number: HR02-1005427221, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
SH Invest AG, in Lungern, CHE-114.684.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strehl, Thomas-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Lungern, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Alpnach, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5629534, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Doble Lemke AG, in Rheinfelden, CH-400.3.021.930-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 2, Publ. 5325802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger-Gloggner, Priska, von Schmiedrued, in Zeiningen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnen, Hans Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), mit Einzelunterschrift;
Pudlo, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Hellikon, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5576008, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
SH Invest AG, bisher in Lachen, CH-020.3.033.421-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 17, Publ. 5460384).
Statutenänderung:
25.03.2010.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Chälengasse 30, 6053 Alpnachstad.
Zweck:
Beteiligung an anderen Unternehmungen, Unternehmens- und Wirtschaftsberatung, Finanzierung und Betrieb von Geschäften aller Art, Verwaltung von Wertpapieren sowie Verwaltung eigenen Vermögens;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung der Gründer vom 13.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Werner Daniel, von Auswil, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Strehl, Thomas-Andreas, von Deutschland, in Alpnach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Radebeul (DE)];
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].