Reports for Priska Bolliger-Gloggner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Priska Bolliger-Gloggner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5629534, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Doble Lemke AG, in Rheinfelden, CH-400.3.021.930-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 2, Publ. 5325802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger-Gloggner, Priska, von Schmiedrued, in Zeiningen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehnen, Hans Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Paderborn (DE), mit Einzelunterschrift;
Pudlo, Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Hellikon, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4723562, Commercial Registry Office Aargau, (400)
HV Technologies AG, in Zeiningen, CH-400.3.031.066-6, Belchenweg 3, 4314 Zeiningen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2008.
Zweck:
Betrieb eines Unternehmens im Bereich der Hochspannungs- und Energietechnik;
kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionären.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger-Gloggner, Priska, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Holzer, Martin, von Basel, Blitzingen und Bellwald, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4686488, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LDIC AG, in Rheinfelden, CH-400.3.021.930-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2008, S. 2, Publ. 4500474).
Statutenänderung:
11.09.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strehl, Thomas, deutscher StA., in Radebeul (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsen, Vegard, norwegischer Staatsangehöriger, in Heimdal (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Richey Jr., Victor Lee, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schlinger Barclay, Alyson, amerikanische Staatsangehörige, in Town & Country (MO/USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger-Gloggner, Priska, von Schmiedrued, in Zeiningen, mit Einzelprokura [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].