Christian Bircher
domiciled in Adelboden, from Frutigen Active mandates: BIRCHER, Blumen und Gartengestaltung, AG Connected persons: Verena Bircher-Heusser You can stay up to date through "Christian Bircher", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Bircher"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Bircher", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Bircher"
|
|
Christian Bircher
domiciled in Hünenberg, from Stansstad Active mandates: LGZ Landwirtschaftliche Genossenschaft Zentralschweiz Connected persons: Giacomo Florida, Andreas Baumgartner, Peter Scherer and more You can stay up to date through "Christian Bircher", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Bircher"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Bircher", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Bircher"
|
Places where people with the name Christian Bircher live
Sectors in which people with the name Christian Bircher work
Gardening and landscaping
Trading in agricultural products and livestock
Gardening and landscaping
Trading in agricultural products and livestock
Private persons with the name Christian Bircher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Bircher
Publication number: HR02-1006013093, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
LG RIGI, Genossenschaft, in Küssnacht (SZ), CHE-102.612.829, Genossenschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808205).
Statutenänderung:
05.04.2024.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der LGZ Landwirtschaftliche Genossenschaft Zentralschweiz, in Hünenberg (CHE-103.080.243), gemäss Fusionsvertrag vom 01.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 10'861'217.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'115'074.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Gesellschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Gesellschaft.
Firma neu:
LGZ Landwirtschaftliche Genossenschaft Zentralschweiz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Felix, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Martin, von Sumiswald, in Reiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Paul, von Zug, in Küssnacht SZ, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marty Revision AG, Zweigniederlassung Küssnacht am Rigi (CH-130.9.013.410-5), in Küssnacht SZ, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegner-Amstad, Zita, von Vorderthal, in Cham, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Christian, von Stansstad, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenzind, Benno, von Gersau, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Andreas, von Hünenberg, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Peter, von Flühli, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Christian, von Buchholterberg, in Küssnacht (SZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CHE-110.254.695), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005211407, Commercial Registry Office Graubünden
Repartner Produktions AG, in Poschiavo, CHE-355.286.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bircher, Christian, von Stansstad, in Steinerberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Thomas, von Dottikon, in Fischenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trezzini, Dr. Lorenzo, von Astano, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Stephan Franz Alois, von Altdorf (UR), in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meierhans, Fabian, von Zürich, in Rickenbach (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truffer, Ralf, von Randa, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005032228, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Agro Energie Schwyz AG, in Schwyz, CHE-113.355.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861302).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bircher, Christian, von Stansstad, in Steinerberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.