Didier Berset
domiciled in Bulle, from Villorsonnens Active mandates: Le Moderne Sàrl, GADASA Sàrl and more Connected persons: Nazmi Kastrati, Hervé Ruffieux, Sébastien Magnin You can stay up to date through "Didier Berset", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Berset"
Credit rating You can stay up to date through "Didier Berset", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Berset"
|
Places where people with the name Didier Berset live
Sectors in which people with the name Didier Berset work
Operation of restaurants
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Operation of restaurants
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Didier Berset
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Didier Berset
Publication number: HR02-1006041959, Commercial Registry Office Valais, (626)
THE BAKERY SION 1950 Sàrl, à Sion, CHE-432.002.577, société à responsabilité limitée (No. FOSC 174 du 08.09.2021, Publ. 1005287276).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Berset, Didier, de Villorsonnens, à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Constantin, Yves, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005287276, Commercial Registry Office Valais, (626)
THE BAKERY SION 1950 Sàrl, à Sion, CHE-432.002.577, Rue de la Dixence 45, 1950 Sion, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
09.08.2021. 23.08.2021.
But:
La société a pour but : l'exploitation d'une boulangerie - tea-room, la vente de produits à consommer sur place ou à l'emporter, service traiteur et tout service de restauration. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Berset, Didier, de Villorsonnens, à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Constantin, Yves, de Ayent, à Ayent, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 09.08.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: 3874031, Commercial Registry Office Valais, (626)
DEK Gestion Assurances Barmaz et Cie, à Sierre, CHE-200.954.952, société en nom collectif (No. FOSC 35 du 20.02.2014, Publ. 1357529).
Nouvelle raison de commerce:
DEK Gestion Assurances Barmaz et Cie en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 24.08.2017.
Inscription ou modification de personne(s):
Andenmatten, Kurt, de Saas-Almagell, à Sierre, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle];
Barmaz, Marie José, de Chippis, à Chippis, associée, liquidatrice, avec signature individuelle [précédemment: associée, avec signature individuelle];
Berset, Didier Jules, de Villorsonnens, à Grimisuat, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Crans-Montana, associé, avec signature individuelle];
Posse, Eddies Gérald, de Chamoson, à Sierre, associé, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: associé, avec signature individuelle].