Hanspeter Bernet
domiciled in Gossau, from Gommiswald Active mandates: Bernet Catering GmbH Connected persons: Christine Bernet You can stay up to date through "Hanspeter Bernet", please log in or register free of charge.You are now following "Hanspeter Bernet"
Credit rating You can stay up to date through "Hanspeter Bernet", please log in or register free of charge.You are now following "Hanspeter Bernet"
|
Places where people with the name Hanspeter Bernet live
Sectors in which people with the name Hanspeter Bernet work
Other gastronomical services
Other gastronomical services
Private persons with the name Hanspeter Bernet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hanspeter Bernet
Publication number: HR02-1005147248, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernet Catering GmbH, in Rüti (ZH), CHE-112.964.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004828959).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hanspeter, von Gommiswald, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dürnten].
Publication number: 942777, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bernet Transporte AG, in Ufhusen, CH-100.3.015.098-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2001, S. 1050).
Statutenänderung:
12.06.2013.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Uebernahmevertrag vom 11.06.1992 und Bilanz per 31.12.1991 übernimmt die Gesellschaft von Kaspar Bernet, 1930, von und in Ufhusen, seine bisherige Einzelfirma 'Kaspar Bernet-Steinmann', in Ufhusen, mit sämtlichen Aktiven sowie das Grundstück Nr. 604, GB Ufhusen, im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 607'776.80 und sämtliche Passiven sowie die Grundpfandschulden im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 408'716.95. Vom Aktivenüberschuss und Uebernahmepreis von CHF 199'059.85 werden CHF 90'000.-- an das Grundkapital angerechnet. CHF 10'000.-- sind bar einbezahlt.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Hanspeter, von Ufhusen, in Bradenton (USA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Partner Treuhand AG, Sursee, in Sursee, Revisionsstelle.
Publication number: 4712738, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernet Catering GmbH, in Rüti ZH, CH-020.4.033.264-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 23, Publ. 4522570). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 16.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Alfred, von Gommiswald, in Uetikon am See, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hanspeter, von Gommiswald, in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].