Erhard Bender
domiciled in Basel, from Basel Active mandates: Bender GmbH in Liq. Connected persons: Stefan Bender You can stay up to date through "Erhard Bender", please log in or register free of charge.You are now following "Erhard Bender"
Credit rating You can stay up to date through "Erhard Bender", please log in or register free of charge.You are now following "Erhard Bender"
|
Places where people with the name Erhard Bender live
Sectors in which people with the name Erhard Bender work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Erhard Bender
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erhard Bender
Publication number: HR02-1004786690, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bender GmbH, in Basel, CHE-106.078.633, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644794).
Firma neu:
Bender GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bender, Stefan, von Basel, in Magden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bender, Erhard, von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4488844, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft an der Birs, in Basel, CH-270.5.000.234-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2006, S. 5, Publ. 3183224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bender, Erhard, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Yvonne, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Heinz, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartner, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3021818, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Wohngenossenschaft an der Birs, in Basel, CH-270.5.000.234-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 03.07.2003, S. 7, Publ. 1064250).
Statutenänderung:
26.04.1997, 10.05.2003, 24.04.2004.
Anteilscheine:
CHF 2'500.-- und CHF 3'000.--. [bisher: CHF 100.--;
vom Vorstand festgesetzte Eintrittsgebühren.].
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].
Pflichten:
Übernahme eines Anteilscheins. [bisher: Pflichten: Übernahmepflicht von Anteilscheinen gemäss Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bender, Erhard, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift mit dem Kassier];
Walliser, Rolf, von Reigoldswil, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Sekretär, mit Kollektivunterschrift mit dem Kassier];
Weinreich, Klaus, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten];
Keller, Yvonne, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung];
Mundwyler, Irene, von Basel und Langnau bei Reiden, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung].