Marc-Oliver Beermann
domiciled in Liestal, from Basse-Allaine Active mandates: Bimondis AG, vyzn AG and more Connected persons: Yashar Moradi, Adrien José Bron, Martino Tschudi and more You can stay up to date through "Marc-Oliver Beermann", please log in or register free of charge.You are now following "Marc-Oliver Beermann"
Credit rating You can stay up to date through "Marc-Oliver Beermann", please log in or register free of charge.You are now following "Marc-Oliver Beermann"
|
Places where people with the name Marc-Oliver Beermann live
Sectors in which people with the name Marc-Oliver Beermann work
IT services
Services regarding management consulting
IT services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Marc-Oliver Beermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc-Oliver Beermann
Publication number: HR01-1004989181, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
darkbluewater capital GmbH, in Liestal, CHE-323.161.839, Birmannstrasse 1, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Unterstützung und Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen, Startups, KMU und Verwaltungen in administrativen und organisatorischen Belangen sowie die Finanzierung von und Investition in Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Anteilsbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beermann, Marc-Oliver, von Basse-Allaine, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004731551, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Allthings Technologies AG, in Basel, CHE-191.384.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beermann, Marc-Oliver, von Basse-Allaine, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2380629, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
qipp ag, in Basel, CHE-191.384.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7027226).
Statutenänderung:
14.09.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 431'375.26 [bisher: CHF 400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 431'375.26 [bisher: CHF 400'000.00].
Aktien neu:
43'137'526 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttler, Claudio, von Mümliswil-Ramiswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanetti, Stefan Sandro, von Poschiavo, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Beermann, Marc-Oliver, von Basse-Allaine, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschan, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.