Daniel Bazzell
domiciled in Lachen, from Scuol Active mandates: Mooswies GmbH, Danco SA, Niederurnen and more Connected persons: Pascal Bazzell, Pascal Bazzell, Pascal Bazzell and more You can stay up to date through "Daniel Bazzell", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Bazzell"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Bazzell", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Bazzell"
|
Places where people with the name Daniel Bazzell live
Sectors in which people with the name Daniel Bazzell work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
IT services
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
IT services
Private persons with the name Daniel Bazzell
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Bazzell
Publication number: HR02-1005923114, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Mooswies GmbH, in Schübelbach, CHE-115.941.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2010, S.13, Publ. 5797842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diserens, Lucie, von Reichenburg und Savigny, in Lachen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immo Investment GmbH (CHE-100.950.801), in Schübelbach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005899837, Commercial Registry Office Glarus
Danco SA, Niederurnen, in Glarus Nord, CHE-100.807.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188512).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen SZ (Lachen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Bazzell, Daniel Claude, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Buttikon SZ (Schübelbach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005895396, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Immo Investment GmbH, bisher in Glarus, CHE-100.950.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820326).
Statutenänderung:
20.11.2023.
Sitz neu:
Schübelbach.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bazzell, Daniel, von Scuol, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent, in Schübelbach];
Bazzell, Pascal, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Zürich und Sent];
Schmidt-Bazzell, Fabienne, von Zürich, in Schübelbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Bürki-Bazzell, Fabienne, von Zürich, Sent und Unterlangenegg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].