Heidi Baumann
domiciled in Winterthur, from Grindelwald Active mandates: Personalfürsorgestiftung der Firma Mägerle AG Maschinenfabrik Connected persons: Daniel Andrew Mavro-Michaelis, Arno Karl-Ludwig Binder You can stay up to date through "Heidi Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Baumann"
Credit rating You can stay up to date through "Heidi Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Baumann"
|
|
Heidi Baumann
domiciled in Wattwil, from Grindelwald Active mandates: fair GmbH Connected persons: Robert Ineichen You can stay up to date through "Heidi Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Baumann"
Credit rating You can stay up to date through "Heidi Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Baumann"
|
|
Heidi Baumann
domiciled in Basel, from Flühli and Wikon Active mandates: Wohngenossenschaft Albanrheinweg Connected persons: Céline Claudia Dietziker, Johann Gerber, Oliver Streit and more You can stay up to date through "Heidi Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Baumann"
Credit rating You can stay up to date through "Heidi Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Baumann"
|
Places where people with the name Heidi Baumann live
Sectors in which people with the name Heidi Baumann work
Operation of an pension fund
Trading in food products
Management of real estate portfolio properties
Operation of an pension fund
Trading in food products
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Heidi Baumann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heidi Baumann
Publication number: HR02-1005384670, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Baumann Elektrogeräte GmbH, in Schneisingen, CHE-103.686.339, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S.1, Publ. 4912738).
Domizil neu:
Sagistrasse 1, 5425 Schneisingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Franz, von Uetendorf, in Schneisingen, mit Einzelunterschrift;
Baumann, Heidi, von Uetendorf, in Schneisingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Anita, von Uetendorf, in Schneisingen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004830868, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Verein Gnadenthal, in Niederwil (AG), CHE-101.148.255, Verein (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2693389).
Statutenänderung:
25.05.2018.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 Abs. 1 lit j.]. [gestrichen: Aufsichtsbehörde: Regierungsrat des Kantons Aargau].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gretener, Bruno, von Mellingen, in Mellingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Heidi, von Villigen, in Untersiggenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Notter, Kurt, von Boswil, in Wohlen (AG), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bosisio, Urs, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaspar Frei, Christine, von Oberkulm, in Obersiggenthal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peterhans, Thomas, von Fislisbach, in Niederwil (AG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitschmid, Tobias, von Wohlen (AG), in Wohlen (AG), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004685204, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
fair GmbH, in Wattwil, CHE-113.777.676, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, S.0, Publ. 2751767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Marco, von Lütisburg, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Näf-Ha, Le Bich, von Hitzkirch und Lütisburg, in Ganterschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Robert, von Geltwil, in Wattwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumann, Heidi, genannt Elena Heidi, von Grindelwald, in Wattwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.