Stefan Hans Bauer
domiciled in Mogelsberg, from Steckborn and Homburg Active mandates: Tidasco GmbH, Roth Reisen und Transporte AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Stefan Hans Bauer", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Hans Bauer"
Credit rating You can stay up to date through "Stefan Hans Bauer", please log in or register free of charge.You are now following "Stefan Hans Bauer"
|
Places where people with the name Stefan Hans Bauer live
Sectors in which people with the name Stefan Hans Bauer work
Cleaning of buildings
Transportation of passenger and freight by road
Cleaning of buildings
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Stefan Hans Bauer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Stefan Hans Bauer
Publication number: HR02-1004563428, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Tidasco GmbH, in Kirchberg (SG), CHE-112.742.267, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3385431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speck, Thomas, von Appenzell, in Kirchberg SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müntener, Patrik Rolf, von Buchs SG und Sevelen, in Kirchberg SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth Reisen und Transporte AG (CHE-374.928.741), in Wattwil, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bauer, Stefan, von Homburg, in Mogelsberg (Neckertal), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3598479, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Roth Reisen und Transporte AG, in Wattwil, CHE-374.928.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Alfred Bruno, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Verena Rita, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Stefan Hans, von Homburg, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6653494, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Roth Reisen und Transporte AG, in Wattwil, CH-320.3.071.329-4, Lindenhofstrasse 9, 9630 Wattwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2012.
Zweck:
Führen eines Reisecarunternehmens, inkl. Autovermietungen, Umzugs- und Möbeltransporte sowie Reparaturen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art und deren Handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, diverse Fahrzeuge, Anhänger, Büromobiliar, Maschinen sowie Werkzeuge gemäss Verträgen vom 01.04.2012, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 44'800.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bauer, Stefan Hans, von Homburg, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roth, Alfred Bruno, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Verena Rita, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.