Daniel Basig
domiciled in Chur, from Safiental and Chur Active mandates: Hotel Bahnhof Langwies AG, Alfina Treuhand AG and more Connected persons: Albert Hafen-Mattli, Walter Tscharner, Markus Mettier and more You can stay up to date through "Daniel Basig", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Basig"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Basig", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Basig"
|
Places where people with the name Daniel Basig live
Sectors in which people with the name Daniel Basig work
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Private persons with the name Daniel Basig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Basig
Publication number: HR02-1005969401, Commercial Registry Office Graubünden
Hotel Bahnhof Langwies AG, in Arosa, CHE-113.592.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965973).
Statutenänderung:
09.02.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 260'000.00 [bisher: CHF 158'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 260'000.00 [bisher: CHF 158'000.00].
Aktien neu:
1'300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00 [bisher: 790 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basig, Daniel, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005072772, Commercial Registry Office Graubünden
Alfina Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CHE-407.587.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749318).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Firma neu:
Ambühl Immobilien AG.
Sitz neu:
Klosters.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, die Vermittlung, die Bewertung, den Verkauf, den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken und Immobilien, die Führung von Treuhandgeschäften sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich des Neu-, Aus- und Umbaus von Immobilien wie Projekt- und Bauleitungen, Bauherrenvertretungen und dergleichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Eintragung von Amtes wegen: Neuer Sitz Klosters infolge Namensänderung der politischen Gemeinde Klosters-Serneus in Klosters per 01.01.2021.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Johannes, von Schiers, in Klosters-Serneus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basig, Daniel, von Safiental, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisculm, Johann Albert, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnell, Christian, von Maienfeld, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Marco, von Rüegsau, in Küblis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambühl, Hanspeter, von Davos, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus];
Bardill, Stefan, von Luzein, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3195751, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
FERRO UNION AG, in Chur, CHE-436.173.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546857).
Statutenänderung:
24.11.2016.
Firma neu:
Alpine Belmont AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Alpine Belmont SA).
Sitz neu:
Klosters-Serneus.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung und die Vermietung von Immobilien für sich selber und für Dritte sowie deren Entwicklung, Überbauung und Vermittlung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basig, Daniel, von Safiental, in Haldenstein, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Friedrich, von Reiden, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.