Reports for Johann Albert Bisculm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johann Albert Bisculm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005077577, Commercial Registry Office Graubünden
Wohnbaugenossenschaft Ringel, in Chur, CHE-101.891.839, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983514).
Domizil neu:
c/o Alfina Treuhand AG, Masanserstrasse 136, 7000 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barletta, Domenico, von Goldach, in Rüte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisculm, Johann Albert, von Domat/Ems, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005072772, Commercial Registry Office Graubünden
Alfina Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CHE-407.587.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2019, Publ. 1004749318).
Statutenänderung:
07.01.2021.
Firma neu:
Ambühl Immobilien AG.
Sitz neu:
Klosters.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, die Vermittlung, die Bewertung, den Verkauf, den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken und Immobilien, die Führung von Treuhandgeschäften sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich des Neu-, Aus- und Umbaus von Immobilien wie Projekt- und Bauleitungen, Bauherrenvertretungen und dergleichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Eintragung von Amtes wegen: Neuer Sitz Klosters infolge Namensänderung der politischen Gemeinde Klosters-Serneus in Klosters per 01.01.2021.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Johannes, von Schiers, in Klosters-Serneus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basig, Daniel, von Safiental, in Haldenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisculm, Johann Albert, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnell, Christian, von Maienfeld, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Marco, von Rüegsau, in Küblis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambühl, Hanspeter, von Davos, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Klosters-Serneus];
Bardill, Stefan, von Luzein, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3827755, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Alfina Immobilien AG, in Klosters-Serneus, CHE-407.587.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foppa, Men, von Chur, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Johannes, von Schiers, in Klosters-Serneus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ambühl, Luzius, genannt Luzi, von Davos, in Klosters-Serneus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bisculm, Johann Albert, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.