Jordi Tamahai Bailey
domiciled in Zürich, from Schübelbach Active mandates: Pestalozzi Bailey AG, Schweizerhof Verwaltungs AG Connected persons: David Caspar Hürlimann, Dylan Ivan Bailey, Silvia Yvonne Pestalozzi and more You can stay up to date through "Jordi Tamahai Bailey", please log in or register free of charge.You are now following "Jordi Tamahai Bailey"
Credit rating You can stay up to date through "Jordi Tamahai Bailey", please log in or register free of charge.You are now following "Jordi Tamahai Bailey"
|
Places where people with the name Jordi Tamahai Bailey live
Sectors in which people with the name Jordi Tamahai Bailey work
Management of real estate portfolio properties
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Management of real estate portfolio properties
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Jordi Tamahai Bailey
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jordi Tamahai Bailey
Publication number: HR02-1005761063, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerhof Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-105.856.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233321).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitroff-Pestalozzi, Sonja, von Zollikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pestalozzi, Silvia Y., von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bailey, Dylan, von Schübelbach, in Byron Bay (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mora Larissa Hitroff oder Linos Bogdan Hitroff [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bailey, Jordi Tamahai, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Mora Larissa Hitroff oder Linos Bogdan Hitroff [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hitroff, Linos Bogdan, von Zollikon, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dylan Bailey oder Jordi Tamahai Bailey [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hitroff, Mora Larissa, von Zollikon, in Rechthalten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dylan Bailey oder Jordi Tamahai Bailey [bisher: in Villeneuve (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004656571, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pestalozzi, Bailey + Co. Immobilien, in Zürich, CHE-326.230.951, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2014, Publ. 1657859).
Statutenänderung:
11.06.2019.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 101'622'955.32 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 21'596'400.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 10'000 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Pestalozzi Bailey AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Fortführung des Familienunternehmens von Silvia Pestalozzi und ihren Nachkommen durch den Erwerb, das Halten, die Entwicklung, das Überbauen, das Verwalten, das Vermieten, das Vermarkten und das Veräussern von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Dietrich Karl, von Walkringen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Pestalozzi, Silvia Yvonne, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Bailey, Dylan Ivan, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bailey, Jordi Tamahai, von Schübelbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KD Zug-Treuhand AG (CHE-108.024.602), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: 7030880, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pestalozzi, Bailey + Co. Immobilien, in Zürich, CH-020.2.006.943-6, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Entwickeln, Überbauen, Verwalten, Vermieten, Vermarkten und Veräussern von Immobilien im In- und Ausland.
Eingetragene Personen:
Pestalozzi, Silvia Yvonne, von Schübelbach, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Bailey, Dylan Ivan, von Schübelbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bailey, Jordi Tamahai, von Schübelbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Dietrich Karl, von Walkringen, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.