Beat Alois Bättig
domiciled in Schötz, from Schötz Active mandates: Wohnbaugenossenschaft Chrüzmatte Schötz in Liquidation, Immoland AG and more Connected persons: Toni Bammert, Alex M. Iseli, Karin Landolt and more You can stay up to date through "Beat Alois Bättig", please log in or register free of charge.You are now following "Beat Alois Bättig"
Credit rating You can stay up to date through "Beat Alois Bättig", please log in or register free of charge.You are now following "Beat Alois Bättig"
|
Places where people with the name Beat Alois Bättig live
Sectors in which people with the name Beat Alois Bättig work
Management of real estate portfolio properties
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Management of real estate portfolio properties
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Private persons with the name Beat Alois Bättig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Beat Alois Bättig
Publication number: HR02-1005766052, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wohnbaugenossenschaft Chrüzmatte Schötz, in Schötz, CHE-103.545.928, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548301).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Chrüzmatte Schötz in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 05.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Beat, von Schötz, in Schötz, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bammert, Anton, von Schötz und Luthern, in Schötz, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005458295, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Immoland AG, in Hochdorf, CHE-109.695.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Alex, von Glarus Nord, in Hochdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Beat, von Schötz, in Schötz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gehrig-Landolt, Karin, von Ballwil, Malters und Glarus Nord, in Ballwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, Sandra, von Glarus Nord und Hochdorf, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus Nord, in Javea-Alicante (ES)].
Publication number: HR02-1005375689, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Mülihof Alberswil AG, in Alberswil, CHE-254.299.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Beat, von Schötz, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.