Steven Avanthay
domiciled in Val-d'Illiez, from Val-d'Illiez Connected persons: Patrick Marc Avanthay, Patrick Marc Avanthay You can stay up to date through "Steven Avanthay", please log in or register free of charge.You are now following "Steven Avanthay"
Credit rating You can stay up to date through "Steven Avanthay", please log in or register free of charge.You are now following "Steven Avanthay"
|
Places where people with the name Steven Avanthay live
Sectors in which people with the name Steven Avanthay work
Carpentry, roof construction and general timber work
Architectural and engineering activities
Trading with various goods
Carpentry, roof construction and general timber work
Architectural and engineering activities
Trading with various goods
Private persons with the name Steven Avanthay
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Steven Avanthay
Publication number: HR02-1005823258, Commercial Registry Office Valais, (621)
Stebo SA, à Monthey, CHE-107.452.438, société anonyme (No. FOSC 154 du 11.08.2020, Publ. 1004955856).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Avanthay, Patrick, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005503229, Commercial Registry Office Valais, (621)
Avanthay Construction Sàrl, à Monthey, CHE-411.768.188, société à responsabilité limitée (No. FOSC 220 du 11.11.2020, Publ. 1005020576).
Nouvelle raison sociale:
Avanthay Construction Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.06.2022.
Inscription ou modification de personne(s):
Avanthay, Patrick Marc, de Val-d'Illiez, à Monthey, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle];
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, directeur, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: directeur, avec signature individuelle, ].
Publication number: HR01-1005183575, Commercial Registry Office Valais, (621)
MMTO Sàrl, à Monthey, CHE-326.340.597, Route de Prafenne 37, Case postale 304, 1871 Les Giettes, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
27.04.2021.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un bureau technique et de dessin pour la construction en tout genre, notamment la conception de charpente métallique. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, faire toutes opérations mobilières, financières ou prestations de services et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 27.04.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Avanthay, Patrick Marc, de Val-d'Illiez, à Monthey, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Avanthay, Steven, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, gérant, avec signature individuelle.