Simone Angehrn
domiciled in St. Gallen, from Amriswil Active mandates: AFH Angehrn AG Connected persons: Patrick Angehrn, Thomas Angehrn, Felice Angehrn and more You can stay up to date through "Simone Angehrn", please log in or register free of charge.You are now following "Simone Angehrn"
Credit rating You can stay up to date through "Simone Angehrn", please log in or register free of charge.You are now following "Simone Angehrn"
|
Places where people with the name Simone Angehrn live
Sectors in which people with the name Simone Angehrn work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Simone Angehrn
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Simone Angehrn
Publication number: HR02-1004951273, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
AFH Angehrn AG, in Teufen (AR), CHE-101.138.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Dr. Benno, von Fischbach, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Paul, von Muolen und Amriswil, in Engelburg (Gaiserwald), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrist-Angehrn, Ruth, von Sulz AG, in Kaiseraugst, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Martin, von Muolen, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Thomas, von Muolen und Amriswil, in Teufen (AR), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angehrn, Claudio, von Amriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR), ohne Zeichnungsberechtigung];
Angehrn, Felice, von Amriswil, in Teufen (AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Patrick, von Amriswil, in Teufen (AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Simone, von Amriswil, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 937895, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Waldbach GmbH, in Bischofszell, CH-440.4.020.160-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 16, Publ. 5379874).
Statutenänderung:
18.06.2013.
Sitz neu:
Bürglen TG.
Domizil neu:
Freihofstrasse 2, 8575 Bürglen TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Simone, von Muolen und Amriswil, in Niederhelfenschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mares, Nicola, von Flaach und Volken, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Signer, Monika Barbara, von Appenzell, in Bürglen TG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 3956540, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Waldbach GmbH, in Bischofszell, CH-440.4.020.160-6, Waldbachstrasse 1, 9223 Schweizersholz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2007.
Zweck:
Selbständige Übernahme und Ausführung von Aufträgen, insbesondere in der Bau- und Industriemontage sowie Betrieb eines Restaurants. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Mares Allround- Work, in Hauptwil-Gottshaus, gemäss Sachübernahmevertrag vom 24.05.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 49'735.57 und Passiven von CHF 13'342.01 zum Preis von CHF 36'393.56.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Mares, Nicola, von Flaach und Volken, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Angehrn, Simone, von Muolen und Amriswil, in Niederhelfenschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.