Daniel Amiet
domiciled in Bellach, from Selzach Active mandates: ASSB GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Daniel Amiet", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Amiet"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Amiet", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Amiet"
|
Places where people with the name Daniel Amiet live
Sectors in which people with the name Daniel Amiet work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Daniel Amiet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Amiet
Publication number: HR01-1004604301, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
ASSB GmbH, in Bellach, CHE-324.028.309, Terrassenstrasse 41, 4512 Bellach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.04.2019.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, Treuhand, Coaching und Marketing. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 20.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Amiet, Daniel, von Selzach, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004462175, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
MediService AG, in Zuchwil, CHE-108.428.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3931231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Dr. Jürg Th., von Hallau, in Oberbuchsiten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amiet, Daniel, von Selzach, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
James, Miriam, deutsche Staatsangehörige, in Oberdorf SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marksitzer, René, von Zürich, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, André, von Moosleerau, in Stadel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6064162, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Valora Holding AG, in Muttenz, CH-035.3.000.386-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 8, Publ. 5703616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matiaska, Georg, von Basel, in Gipf-Oberfrick, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amiet, Daniel, von Selzach, in Bellach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margiotta, Adriano, italienischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Alexia, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gazzi, Remo, von Arbon, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Pelster, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Reiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theobald, Alexander, von Obersiggenthal, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikerberg, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].