Alain Amhof
domiciled in Dornach, from Auw Active mandates: Weita Service AG, Weita AG Connected persons: Tobias Grether, Hannes Bussinger, George David Nicholas Tarratt and more You can stay up to date through "Alain Amhof", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Amhof"
Credit rating You can stay up to date through "Alain Amhof", please log in or register free of charge.You are now following "Alain Amhof"
|
Places where people with the name Alain Amhof live
Sectors in which people with the name Alain Amhof work
Cleaning of buildings
Trading with various goods
Cleaning of buildings
Trading with various goods
Private persons with the name Alain Amhof
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alain Amhof
Publication number: HR02-1004912852, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Weita Service AG, in Möhlin, CHE-113.548.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004808052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Arx, Juliette, von Stüsslingen, in Himmelried, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amhof, Alain, von Auw, in Dornach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Michael, von Schüpfheim, in Dornach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liestal].
Publication number: HR02-1004910739, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Weita AG, in Aesch (BL), CHE-106.484.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792428).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Uehlinger AG" (CHE-102.317.572), in Aesch BL, gemäss Fusionsvertrag vom 08.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'183'991.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 670'968.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Arx, Juliette Michèle, von Stüsslingen, in Himmelried, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deola, Marco, von Berneck, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amhof, Alain, von Auw, in Dornach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4345645, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Divinco GmbH, bisher in Dornach, CHE-114.966.062, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, Publ. 5463004).
Statutenänderung:
22.03.2018.
Sitz neu:
Pfeffingen.
Domizil neu:
Mattenweg 3, 4148 Pfeffingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, den Verkauf und Vertrieb von Weinen, Champagner, Sekt, Spirituosen, Likörs, Biere und nichtalkoholischen Getränken. Sie betreibt Handel mit Werbematerial, organisiert Events und vertreibt Betriebsanlagen für Gastronomie sowie mit Lebensmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen fördern oder mit diesem im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per e-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.04.2018 wurde der Verzicht auf die eingeschränkte Revision erneuert. [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.07.2009 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. [gestrichen: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amhof, Alain, von Auw, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Carola, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kaiser, Daniel Alfons, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.