Dukagjin Alijaj
domiciled in Aarwangen, from Serbien and Thunstetten Active mandates: SanaLife AG, Internationale First Groupe GmbH Connected persons: Elire Kastrati, Matthias Schmid You can stay up to date through "Dukagjin Alijaj", please log in or register free of charge.You are now following "Dukagjin Alijaj"
Credit rating You can stay up to date through "Dukagjin Alijaj", please log in or register free of charge.You are now following "Dukagjin Alijaj"
|
Places where people with the name Dukagjin Alijaj live
Sectors in which people with the name Dukagjin Alijaj work
Services for insurance and pensions
Operation of an insurance company
Services for insurance and pensions
Operation of an insurance company
Private persons with the name Dukagjin Alijaj
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dukagjin Alijaj
Publication number: HR02-1005822004, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SanaLife AG, in Egerkingen, CHE-175.379.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2023, Publ. 1005680152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jashari, Bujar, von Thunstetten, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lazraj, Eduard, kosovarischer Staatsangehöriger, in Wolhusen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alijaj, Dukagjin, von Thunstetten, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Aljiaj, Dukagjin, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Kastrati, Elire, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Schlieren, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Matthias, von Schönholzerswilen, in Homburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005680146, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Internationale First Groupe GmbH, bisher in Herzogenbuchsee, CHE-114.630.567, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505317).
Statutenänderung:
10.02.2023.
Sitz neu:
Egerkingen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 47, 4622 Egerkingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alijaj, Dukagjin, von Thunstetten, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Thunstetten].
Publication number: HR02-1004764654, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizer Versicherungs Service AG, in Langenthal, CHE-409.364.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alijaj, Dukagjin, von Thunstetten, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jashari, Bujar, von Thunstetten, in Aarwangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.