Christoph Albrecht
domiciled in Arbon, from Mels and St. Gallen Active mandates: wolkenlos gmbh Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christoph Albrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Albrecht"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Albrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Albrecht"
|
|
Christoph Albrecht
domiciled in St. Gallen, from St. Gallen Active mandates: Katholische Stiftung St. Georgen für Kinder- und Jugendarbeit Connected persons: Andreas Bechtiger, Christoph Balmer, Roger Bösch and more You can stay up to date through "Christoph Albrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Albrecht"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Albrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Albrecht"
|
Places where people with the name Christoph Albrecht live
Sectors in which people with the name Christoph Albrecht work
Operation of bars
Religious, political or secular associations
Operation of bars
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Christoph Albrecht
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Albrecht
Publication number: HR02-1005738718, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Prime Whiterock Company GmbH, bisher in Baar, CHE-464.465.384, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185961).
Statutenänderung:
21.04.2023.
Firma neu:
Autopark Luciano GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Schmiedgasse 6, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Import und Export mit Automobilen, Motoren und Automobilersatzteilen aller Art sowie den Betrieb von Garagen und Reparaturwerkstätten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Pflichten neu:
Die statutarischen Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte wurden aus den Statuten gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Hans Christopher, von Bülach, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 253 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavan, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 253 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005424268, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
wolkenlos gmbh, bisher in Davos, CHE-113.205.003, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7085488).
Statutenänderung:
01.03.2022.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
Schäfligasse 7, 9320 Arbon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Marketing und Eventplanung sowie die Durchführung von Events. Sie kann Gastrobetriebe führen, kaufen und verkaufen sowie Handel mit Waren aller Art tätigen, Franchiserechte erwerben oder erteilen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Elisabeth, von Mels und St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Christoph, von Mels und St. Gallen, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Davos Platz (Davos), mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005133234, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
C. & R. Koechlin-Vischer-Stiftung, in Basel, CHE-110.287.565, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3754651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delbrück, Gottlieb, deutscher Staatsangehöriger, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Michael, von Basel, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koechlin, Thomas genannt Tom, von Basel und Riehen, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Albrecht, Christoph Johannes, von Basel, in Läufelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Koechlin, Dr. Lucy Françoise, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Manz, Dr. Andreas, von Wila und Rothenfluh, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Piñeiro Winzeler, Prof. Dr. Esteban, spanischer Staatsangehöriger und Thayngen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Piñeiro, Esteban, spanischer Staatsangehöriger, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reiner, Alexander, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schiess, Francisca, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].