Markus Aepli
domiciled in Wattwil, from Niederhelfenschwil Active mandates: Aepli Ateliers GmbH Connected persons: Marjan Sikkema You can stay up to date through "Markus Aepli", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Aepli"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Aepli", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Aepli"
|
Places where people with the name Markus Aepli live
Sectors in which people with the name Markus Aepli work
Photography, Operation of photo labs
Photography, Operation of photo labs
Private persons with the name Markus Aepli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Aepli
Publication number: HR02-1006007803, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Kronbühl, in Wittenbach, CHE-161.344.713, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, S.0, Publ. 4066443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aepli, Markus, von Niederhelfenschwil, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennhauser, Josef Johann, von Kirchberg (SG), in Wald AR, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau];
Kräuchi-Girardet, Yvonne, von Ersigen, in Berg SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].
Publication number: 3694951, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
tueftler.ch gmbh, in Wattwil, CHE-237.826.797, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230719).
Firma neu:
tueftler.ch gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.08.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Lisa, von Neckertal, in Heiden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sikkema, Marjan, niederländische Staatsangehörige, in Wattwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Heiden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aepli, Markus, von Niederhelfenschwil, in Wattwil, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3513493, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Kronbühl, in Wittenbach, CHE-161.344.713, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2988265).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aepli, Markus, von Niederhelfenschwil, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.