Alois Ab Yberg
domiciled in Schwyz, from Schwyz Active mandates: Verein zur Förderung der Wirtschaft und des Kulturschaffens, auxilio venire, Schwyz and more Connected persons: Max-Peter Felchlin, Franz Josef Steinegger, Carl Josef Otto Elsener-Britschgi Jun. and more You can stay up to date through "Alois Ab Yberg", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Ab Yberg"
Credit rating You can stay up to date through "Alois Ab Yberg", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Ab Yberg"
|
Places where people with the name Alois Ab Yberg live
Sectors in which people with the name Alois Ab Yberg work
Religious, political or secular associations
Other social services
Sport services
Religious, political or secular associations
Other social services
Sport services
Private persons with the name Alois Ab Yberg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alois Ab Yberg
Publication number: HR02-1004496376, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Verein zur Förderung der Wirtschaft und des Kulturschaffens, in Schwyz, CHE-101.906.211, Verein (SHAB Nr. 89 vom 09.05.1994).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felchlin-Eppes, Suzanne, von Steinen, in Schwyz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Brugger, Heini, von Zürich, in Langnau ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lumpert, Robert, von Wil SG, in Brunnen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinegger, Franz Josef, von Flüelen, in Flüelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Carl, von Zug, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Felchlin, Max Peter, von Steinen, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
ab Yberg, Alois, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Felchlin, Meinrad Josef, genannt Joe, von Steinen, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Müller, Marcel, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 1049657, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung St. Raphaelsheim, in Steinen, CH-130.0.001.642-9, Stiftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, Publ. 7159806).
Domizil neu:
Weidlistrasse 1, 6422 Steinen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Arnold, von Rupperswil, in Schwyz, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Sonja, von Hasle, in Wangen SZ, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlemann, Dr. Annett, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ab Yberg, Alois, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler, Pius, von Reichenburg, in Vorderthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1012431, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
auxilio venire, Schwyz, in Schwyz, CH-130.0.012.135-4, Stiftung (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2012, S. 0, Publ. 6805560).
Domizil neu:
Gewerbestrasse 14, 6438 Ibach. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 6.8.2012 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baila, Daniela, von Ingenbohl, in Rickenbach SZ, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ab Yberg, Alois, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Horat, Christoph, von Schwyz, in Altdorf UR, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz].