Reports for YOMA GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout YOMA GmbH
- YOMA GmbH from Biel/Bienne operates in the sector «Advertising services» and is active.
- The management of the company YOMA GmbH, which was founded on the 06.04.2021, consists of one person.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 23.04.2024.
- The company is registered in the commercial register BE under the UID CHE-354.776.787.
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.04.2021
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Biel/Bienne
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.085.264-5
UID/VAT
CHE-354.776.787
Sector
Advertising services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbe-, Design- und Kommunikationsagentur, die Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten, die Ausführung von Druckaufträgen im Siebdruck-, Risografie- und weiteren Verfahren sowie die Herstellung von und der Handel mit entsprechenden Produkten. Zudem ist sie in den Bereichen Szenografie, Organisation von Events und Ausstellungen tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaf kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- YOMA Sàrl
- YOMA LLC
- YOMA Sagl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: YOMA GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006015302, Commercial Registry Office Berne, (36)
YOMA GmbH, in Biel/Bienne, CHE-354.776.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Jan, von Pieterlen, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Donno, Nadia, von Blonay - Saint-Légier, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Saint-Légier-La Chiésaz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005144828, Commercial Registry Office Berne, (36)
YOMA GmbH (YOMA Sàrl) (YOMA Sagl) (YOMA LLC), in Biel/Bienne, CHE-354.776.787, Freiburgstrasse 41, 2503 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Werbe-, Design- und Kommunikationsagentur, die Entwicklung und Umsetzung von Gestaltungskonzepten, die Ausführung von Druckaufträgen im Siebdruck-, Risografie- und weiteren Verfahren sowie die Herstellung von und der Handel mit entsprechenden Produkten. Zudem ist sie in den Bereichen Szenografie, Organisation von Events und Ausstellungen tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaf kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 31.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
de Donno, Nadia, von Saint-Légier-La Chiésaz, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kunz, Jan, von Pieterlen, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.