Reports for Werkstatt29 GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Werkstatt29 GmbH
- Werkstatt29 GmbH with its legal headquarters in Aarau is active. Werkstatt29 GmbH operates in the sector «Operation of bars».
- The management of the company Werkstatt29 GmbH consists of 5 persons. The foundation of the company took place on 03.12.2015.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 20.03.2019.
- Werkstatt29 GmbH is registered in the Canton of AG under the UID CHE-178.280.872.
Management (5)
Executive board
Patrik Dober,
Andreas Nik Dober,
Peter Osterwalder,
Tobias Niklaus
newest authorized signatories
Patrik Dober,
Andreas Nik Dober,
Peter Osterwalder,
Tobias Niklaus,
Flavio Brockmann
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.12.2015
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Aarau
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.4.440.549-5
UID/VAT
CHE-178.280.872
Sector
Operation of bars
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betrieb von Gastronomielokalen, insbesondere von Bars oder Cafés, Erbringen von Dienstleistungen im Gebiet der Gastronomie, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung von Räumlichkeiten; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten, vermieten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Werkstatt29 GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004592070, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Werkstatt29 GmbH, in Aarau, CHE-178.280.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882631).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brockmann, Flavio, von Frauenfeld, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3882631, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Werkstatt29 GmbH, in Aarau, CHE-178.280.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2015, Publ. 2525563).
Domizil neu:
Zwischen den Toren 12, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischler, Raphael, von Möhlin, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dober, Patrik, von Küssnacht (SZ), in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Brockmann, Flavio, von Frauenfeld, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dober, Andreas, von Küssnacht (SZ), in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Niklaus, Tobias, von Fraubrunnen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Osterwalder, Peter, von Stettfurt, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Buchs (AG), mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2525563, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Werkstatt29 GmbH, in Aarau, CHE-178.280.872, Pelzgasse 29, 5000 Aarau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2015.
Zweck:
Betrieb von Gastronomielokalen, insbesondere von Bars oder Cafés, Erbringen von Dienstleistungen im Gebiet der Gastronomie, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung von Räumlichkeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten, vermieten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 28.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Osterwalder, Peter, von Stettfurt, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dober, Andreas, von Küssnacht (SZ), in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dober, Patrik, von Küssnacht (SZ), in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brockmann, Flavio, von Frauenfeld, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischler, Raphael, von Möhlin, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Niklaus, Tobias, von Fraubrunnen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.