Reports for Wenger Holzbau Längenbühl GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Wenger Holzbau Längenbühl GmbH
- Wenger Holzbau Längenbühl GmbH in Längenbühl is a Limited liability company from the sector «Carpentry, roof construction and general timber work». Wenger Holzbau Längenbühl GmbH is active.
- The management consists of 4 persons. The company was founded on 14.05.2013.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 06.01.2021.
- The Enterprise Identification Number of the company Wenger Holzbau Längenbühl GmbH is the following: CHE-190.949.568.
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.05.2013
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Forst-Längenbühl
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.057.092-6
UID/VAT
CHE-190.949.568
Sector
Carpentry, roof construction and general timber work
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Holzbau- und Zimmereiarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, bleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Wenger Holzbau Längenbühl GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005064471, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wenger Holzbau Längenbühl GmbH, in Forst-Längenbühl, CHE-190.949.568, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, S.0, Publ. 7191320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Bernhard, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi bei Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi bei Spiez, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BaumannPlus Holding AG (CHE-371.246.444), in Seftigen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jampen Management AG (CHE-481.098.424), in Seftigen, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumann, Daniel, von Grindelwald, in Seftigen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Jampen, Lukas, von Müntschemier, in Mühledorf BE (Kirchdorf (BE)), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7191320, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wenger Holzbau Längenbühl GmbH, in Forst-Längenbühl, CH-036.4.057.092-6, Cheer 1, 3636 Längenbühl, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Holzbau- und Zimmereiarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, bleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 03.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Bernhard, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi bei Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi bei Spiez, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.