Address
c/o Michael Aellen
Mühlestrasse 39
3177 Laupen BE
Reports for wege GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout wege GmbH
- wege GmbH is a Limited liability company with its legal headquarters in Laupen BE. wege GmbH belongs to the industry «Management of real estate portfolio properties» and is currently active.
- The company was founded on 22.04.2010.
- The company has last changed their commercial register entry on 03.11.2020, under «Notifications» you will find all changes.
- The company wege GmbH is registered under the UID CHE-115.616.593.
Commercial register information
Entry in the commercial register
22.04.2010
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Laupen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.047.378-0
UID/VAT
CHE-115.616.593
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Bau, die Vermittlung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien und die Realisierung aller Immobiliengeschäfte im In- und im Ausland sowie die Beteiligung an Immobilien und Immobiliengesellschaften und den Handel mit Wertschriften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen gewähren.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: wege GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005013558, Commercial Registry Office Berne, (36)
wege GmbH, in Bern, CHE-115.616.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791665).
Statutenänderung:
19.10.2020.
Sitz neu:
Laupen.
Domizil neu:
c/o Michael Aellen, Mühlestrasse 39, 3177 Laupen BE.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Bau, die Vermittlung, die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien und die Realisierung aller Immobiliengeschäfte im In- und im Ausland sowie die Beteiligung an Immobilien und Immobiliengesellschaften und den Handel mit Wertschriften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Darlehen gewähren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellen, Nicole, von Saanen, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Michael, von Saanen, in Laupen BE (Laupen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aellen, Verena, von Saanen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2791665, Commercial Registry Office Berne, (36)
wege GmbH, in Bern, CHE-115.616.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540253).
Domizil neu:
c/o Nicole Aellen, Effingerstrasse 41B, 3008 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Verena, von Saanen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Aellen, Nicole, von Saanen, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2540253, Commercial Registry Office Berne, (36)
wege GmbH, in Bern, CHE-115.616.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, Publ. 5606752).
Domizil neu:
c/o Balz Aellen, Landoltstrasse 63, 3007 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallegger, Rita, von Hasle (LU), in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Verena, von Saanen, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederscherli (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.