Address
c/o Walter Kronenberg
Spillgässli 4
6205 Eich
Reports for WalKron GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout WalKron GmbH
- WalKron GmbH from Eich operates in the sector «Management of real estate portfolio properties» and is active.
- The management of the company WalKron GmbH consists of 2 persons.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 13.01.2023.
- WalKron GmbH is registered in the Canton of LU under the UID CHE-112.700.702.
- There are 4 other active companies that have registered an identical address. These include: Allro AG, Neuhus Immobilien AG, Walter Kronenberg Holding AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.12.2005
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Eich
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.4.785.961-8
UID/VAT
CHE-112.700.702
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Wertschriften, immateriellen Werten sowie Grundeigentum und Liegenschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Other company names
Past and translated company names
- BauPers GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: WalKron GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005651579, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BauPers GmbH, in Eich, CHE-112.700.702, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4220201).
Statutenänderung:
03.01.2023.
Firma neu:
WalKron GmbH.
Domizil neu:
c/o Walter Kronenberg, Spillgässli 4, 6205 Eich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verwaltung, Vermittlung und Veräusserung von Wertschriften, immateriellen Werten sowie Grundeigentum und Liegenschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Alois, von Luthern, in Rain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter Kronenberg Holding AG (CHE-112.777.461), in Eich, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 15'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Kronenberg, Walter, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rain, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4220201, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BauPers GmbH, in Eich, CHE-112.700.702, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, Publ. 5112548).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter Kronenberg Holding AG (CHE-112.777.461), in Eich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Walter Kronenberg Holding AG, in Eich (CH-100.3.786.158-5)];
Kronenberg, Walter, von Hildisrieden, in Rain, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Beromünster und Triengen, in Hildisrieden].
Publication number: 5112548, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BauPers GmbH, in Eich, CH-100.4.785.961-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 9, Publ. 4146100). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter Kronenberg Holding AG, in Eich (CH-100.3.786.158-5), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- [bisher: Walter Kronenberg Holding AG, in Eich, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kronenberg, Walter, von Beromünster und Triengen, in Hildisrieden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gunzwil und Triengen].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.