Address
c/o Hanspeter Bruni
Huebstrasse 2
8193 Eglisau
Reports for Vesetra GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Vesetra GmbH
- Vesetra GmbH from Eglisau operates in the sector «Services regarding management consulting» and is active.
- The management of the company Vesetra GmbH consists of one person.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 31.08.2015.
- The Enterprise Identification Number of the company Vesetra GmbH is the following: CHE-113.647.631.
Commercial register information
Entry in the commercial register
24.05.2007
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Eglisau
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.035.568-6
UID/VAT
CHE-113.647.631
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art für Privatpersonen und Unternehmen aller Art, vorwiegend in den Bereichen Marketing und Unternehmensberatung sowie Kulturmanagement. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Vesetra GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2346281, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vesetra GmbH, in Eglisau, CHE-113.647.631, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 30, Publ. 5197244).
Domizil neu:
c/o Hanspeter Bruni, Huebstrasse 2, 8193 Eglisau.
Publication number: 5197244, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vesetra GmbH, in Eglisau, CH-020.4.035.568-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2007, S. 21, Publ. 3954038).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich, per Telefax oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruni, Andrea Sarah, von Amsoldingen, in Auenstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer-Grünewald, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Oberrieden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 3954038, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vesetra GmbH, in Eglisau, CH-020.4.035.568-6, Burgstrasse 32, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.05.2007.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen aller Art für Privatpersonen und Unternehmen aller Art, vorwiegend in den Bereichen Marketing und Unternehmensberatung sowie Kulturmanagement. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meyer-Grünewald, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Oberrieden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bruni, Andrea Sarah, von Amsoldingen, in Auenstein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.