Reports for Vermittlix GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Vermittlix GmbH
- Vermittlix GmbH is active in the industry «Services regarding management consulting» and is currently active. The legal headquarters are in Forch.
- The management of the company Vermittlix GmbH consists of 2 persons.
- All past changes can be viewed and saved as a PDF under the section «Notifications». The last change in the commercial register was made on 29.01.2021.
- The Enterprise Identification Number of the company Vermittlix GmbH is the following: CHE-151.247.936.
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.02.2015
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Küsnacht (ZH)
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.054.946-1
UID/VAT
CHE-151.247.936
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungen, Vermittlungen, Verwaltung und Handel von Produkten im Finanz-, Immobilien- und Versicherungsbereich sowie die Aus- und Weiterbildung von Versicherungsvermittlern in der Finanz- und Versicherungsbranche. Weiter ist der Zweck der Gesellschaft die Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen zur Verbesserung und Förderung von Marketing- und Verkaufsaktivitäten, ferner Beratungen und Vermittlungen von Produkten und Dienstleistungen der Kunden und Mitglieder aus allen Branchen, insbesondere Vermarktung ihrer Geschäftstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigne oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- Swiss Intermediary Services GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Vermittlix GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005086736, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vermittlix GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-151.247.936, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004800840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Römer, Matthias Henrik, von Zofingen, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Daniel, von Aarwangen, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004800840, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vermittlix GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-151.247.936, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, S.0, Publ. 2704049).
Statutenänderung:
06.12.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungen, Vermittlungen, Verwaltung und Handel von Produkten im Finanz-, Immobilien- und Versicherungsbereich sowie die Aus- und Weiterbildung von Versicherungsvermittlern in der Finanz- und Versicherungsbranche. Weiter ist der Zweck der Gesellschaft die Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen zur Verbesserung und Förderung von Marketing- und Verkaufsaktivitäten, ferner Beratungen und Vermittlungen von Produkten und Dienstleistungen der Kunden und Mitglieder aus allen Branchen, insbesondere Vermarktung ihrer Geschäftstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigne oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüni, Lucien Fabien, von Horgen, in Forch(Egg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Matthias Henrik, von Zofingen, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gisin, Ronny Christoph, von Maisprach, in Schneisingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 2704049, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Intermediary Services GmbH, in Zürich, CHE-151.247.936, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019385).
Statutenänderung:
19.02.2016.
Firma neu:
Vermittlix GmbH.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Im Grossacher 2, 8127 Forch.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Unterstützungs- und Beratungsdienstleistungen zur Verbesserung und Förderung von Marketing- und Verkaufsaktivitäten, ferner Beratungen und Vermittlungen von Produkten und Dienstleistungen der Kunden und Mitglieder aus allen Branchen, insbesondere Vermarktung ihrer Geschäftstätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüni, Lucien Fabien, von Horgen, in Forch(Egg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Küsnacht ZH].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.