Reports for Valaiscom AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Valaiscom AG
- Valaiscom AG is currently active and the industry «Telephone and telecommunications». The legal headquarters are in Brig.
- The company was founded on 12.03.1993 and has 10 persons in its management.
- The most recent commercial register change was made on 16.02.2024. You can find all changes under «Notifications».
- The reported UID is CHE-107.461.207.
- Companies with the same address as Valaiscom AG: DANET Datennetzgesellschaft Oberwallis AG, ValaisNET Holding AG.
Management (10)
newest board members
André Imstepf,
Armin Berchtold,
Gilbert Loretan,
Mathias Wellig,
Olivier Matthias Imboden
Executive board
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.03.1993
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Brig-Glis
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.3.001.462-6
UID/VAT
CHE-107.461.207
Sector
Telephone and telecommunications
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb einer modernen Telekommunikations-Infrastruktur im Oberwallis, das Angebot von Telekommunikationsdiensten, die Beteiligung an lokalen und regionalen Rundfunkprogrammen und deren exklusive Verbreitung, die Organisation, der Betrieb und die operationelle Führung eines Dienstleistungsbetriebs für die Nutzung des Breitbandkommunikationsnetzes Oberwallis sowie weitere Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie ist berechtigt, im Inland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
APROA AG | Visp | 21.06.2021 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Werlen & Squaratti Treuhand AG | Brig-Glis | 15.12.2005 | 20.06.2021 |
Other company names
Past and translated company names
- Intercom Oberwallis AG
- Interkabel Oberwallis AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Valaiscom AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005963816, Commercial Registry Office Valais, (600)
Valaiscom AG, in Brig-Glis, CHE-107.461.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005577596).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bregy, Alain, von Turtmann-Unterems, in Susten (Leuk), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seewer, Günter, von Leuk und Saas Fee, in Brig-Glis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident, Vizepräsident oder Delegierter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imstepf, André, von Naters, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ebener, Pascal, von Blatten, in Ried-Brig, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: HR02-1005577596, Commercial Registry Office Valais, (600)
Valaiscom AG, in Brig-Glis, CHE-107.461.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyden, Andreas, von Bellwald, in Bellwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Gilbert, von Varen, in Varen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005223922, Commercial Registry Office Valais, (600)
Valaiscom AG, in Brig-Glis, CHE-107.461.207, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993967).
Statutenänderung:
09.04.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Bau und Betrieb einer modernen Telekommunikations-Infrastruktur im Oberwallis, das Angebot von Telekommunikationsdiensten, die Beteiligung an lokalen und regionalen Rundfunkprogrammen und deren exklusive Verbreitung, die Organisation, der Betrieb und die operationelle Führung eines Dienstleistungsbetriebs für die Nutzung des Breitbandkommunikationsnetzes Oberwallis sowie weitere Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie ist berechtigt, im Inland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furger, Niklaus, von Visp, in Visp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, Manfred Viktor, von Bitsch, in Naters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schwestermann, Alex, von Brig-Glis, in Raron, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Werlen & Squaratti Treuhand AG, in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Loretan, Gilbert, von Varen, in Varen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biner, Romy Nicole, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bregy, Alain, von Turtmann-Unterems, in Susten (Leuk), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imboden, Olivier Matthias, von St. Niklaus, in Visp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieder, Bernhard, von Kippel, in Kippel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Squaratti, Roland, von Zwischbergen, in Glis (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wellig, Mathias, von Fieschertal, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurwerra, Philipp, von Ried-Brig, in Ried-Brig, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.