Reports for Truvag AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Truvag AG
- Truvag AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Sursee. Truvag AG belongs to the industry «Fiduciary services» and is currently active.
- The management consists of 58 persons. The company was founded on 21.07.1961.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 09.07.2024.
- The UID registered in the commercial register of LU is CHE-105.809.506.
- On the same address there are 23 other active companies registered. These include: Bahnhof Nord Immobilien AG, Benka AG, CAMPUS SURSEE VeranstaltungsAG.
Management (58)
newest board members
Fritz Suter,
Sibylle Boos-Braun,
Peter Brunner,
Andreas Egli
newest authorized signatories
Carmen Moser,
Chantal Steffen,
Daniela Portmann-Epp,
Dominik Höltschi,
Jennifer Lang
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.07.1961
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Sursee
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.010.303-6
UID/VAT
CHE-105.809.506
Sector
Fiduciary services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung, Buchführung, Abschlussberatung sowie Immobilienbewirtschaftung, -beratung, -bewertung, -vermarktung und Bautreuhand. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
BALCONSULT AG | Basel | 24.04.2008 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
ITV-Treuhand AG | Luzern | <2004 | 23.04.2008 |
Other company names
Past and translated company names
- Truvag Treuhand AG
- Truvag Treuhand und Beratungs AG Sursee
- Truvag Treuhand und Beratungs AG Sursee Truvag Fiduciaire et Conseil SA Sursee (Truvag Fiduziaria e Consulenza SA Sursee) (Truvag Fiduciary and Consulting Ltd. Sursee).
- Truvag Treuhand und Revisions AG Sursee
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Truvag AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006079337, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Truvag AG, in Sursee, CHE-105.809.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, André, von Hergiswil bei Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wapf, Andreas, von Altbüron, in Altbüron, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Ronny, von Mettauertal, in Rain, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Toni, von Nottwil und Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wauwil];
Dorta, Niculina, von Scuol, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmiger-Lötscher, Monika, von Dagmersellen, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Renata, von Horw, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Marina, von Ettiswil, in Ettiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Hodel, Nicole, von Luthern, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höltschi, Dominik, von Aesch (LU), in Aesch (LU), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Koller, Urs, von Grosswangen, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Lang, Jennifer, von Ermensee, in Dagmersellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Reto, von Engelberg, in Grossdietwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Lüdi, Manuela, von Roggwil (BE), in Roggwil (BE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Carmen, von Messen, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff, Ramona, von Oberkirch, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Stephan, von Alberswil, in Ettiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Niederberger, Nadine, von Buochs, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Portmann, Daniela, von Silenen, in Schüpfheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Räber, Jennifer, von Flums, in Wolfwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Schnider, Dominik, von Schüpfheim, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Grosswangen];
Siegenthaler, Karin, von Trub, in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altdorf (UR)];
Slattner, Markus, von Adligenswil, in Buochs, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Späni, Stefanie, von Steinen, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Roland, von Ruswil, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Steffen, Chantal, von Trub, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Tschan-Köchli, Patrick, von Sarmenstorf, in Wolhusen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Larissa, von Oeschenbach, in Neuenkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Zemp, Paula, von Ruswil und Luthern, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ruswil und Dagmersellen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz].
Publication number: HR02-1005933885, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Truvag AG, in Sursee, CHE-105.809.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770230).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läng, Adrian, von Utzenstorf, in Horriwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Andreas, von Willisau, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Stefanie, von Rickenbach (LU), in Root, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uysal, Enes, von Menziken, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Simon, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wapf, Andreas, von Altbüron, in Altbüron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005770230, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Truvag AG, in Sursee, CHE-105.809.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Herbert, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Andreas, von Bubendorf, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Thomas, von Roggliswil, in Roggliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Jan, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Dominik, von Schüpfheim, in Grosswangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Ronny, von Mettauertal, in Rain, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee];
Steffen, Chantal, von Trub, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Baumgartner, Chantal].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.