Bernhard Herger
domiciled in Schötz, from Spiringen Active mandates: Truvag Revisions AG, Herger Holz AG Connected persons: Lorenz Vonarburg, Adrian Läng, Pascal Ehrler and more You can stay up to date through "Bernhard Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Herger"
Credit rating You can stay up to date through "Bernhard Herger", please log in or register free of charge.You are now following "Bernhard Herger"
|
Places where people with the name Bernhard Herger live
Sectors in which people with the name Bernhard Herger work
Fiduciary services
Sawmill operation
Fiduciary services
Sawmill operation
Private persons with the name Bernhard Herger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bernhard Herger
Publication number: HR02-1005807271, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Truvag Revisions AG, in Sursee, CHE-106.093.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Rolf, von Kriens, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tettamanti, Romina, von Kriens, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Andreas, von Bubendorf, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Bernhard, von Spiringen, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dagmersellen];
Häfliger, Sybille, von Wauwil, in Grosswangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gräni, Sybille].
Publication number: HR02-1005676351, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Truvag Revisions AG, in Sursee, CHE-106.093.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herger, Bernhard, von Spiringen, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberle, Rolf, von Kriens, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrler, Pascal, von Küssnacht (SZ), in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läng, Adrian, von Utzenstorf, in Horriwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmann, Philipp, von Grossdietwil, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee];
Stirnimann, Lea, von Triengen, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Willisau];
Tettamanti, Romina, von Kriens, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4307885, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Herger Holz AG, in Romoos, CHE-247.064.327, Weierhüsli 1, 6113 Romoos, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2018.
Zweck:
Betrieb eines Sägewerkes;
Handel mit Holzprodukten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Transport und Logistik;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 übernimmt die Gesellschaft von Christian Herger, von Spiringen, in Romoos, von seinem Einzelunternehmen 'Christian Herger', in Romoos (CHE-395.336.138), Aktiven von CHF 683'864.44 und Fremdkapital von CHF 583'864.44 zum Gesamtpreise von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, von Christian Herger, von Spiringen, in Romoos, eine Teilfläche von maximal 7'320 m2 von Grundstück Nr. 201, GB Romoos, zu einem maximalen Nettoübernahmepreis von CHF 5'000.00 als Alleineigentümerin zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 15.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Herger, Christian, von Spiringen, in Romoos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herger, Bernhard, von Spiringen, in Dagmersellen, mit Einzelunterschrift;
Herger, Daniela, von Doppleschwand, in Romoos, mit Einzelunterschrift.