Reports for Trupro AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Trupro AG
- Trupro AG from Mörschwil operates in the sector «Livestock and breeding» and is active.
- The company was founded on 26.10.1987 and has 4 persons in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 06.05.2024.
- The reported UID is CHE-108.712.725.
- Companies with an identical address: bauplus Sprenger GmbH, bauplus trading Nikolic, Geflügel Geisser Familien Holding AG.
Management (4)
newest board members
Gregory Geisser,
Pascal Alexander Geisser,
Robin Geisser,
Paul Josef Geisser
newest authorized signatories
Gregory Geisser,
Pascal Alexander Geisser,
Robin Geisser,
Paul Josef Geisser
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.10.1987
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Mörschwil
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-300.3.010.289-5
UID/VAT
CHE-108.712.725
Sector
Livestock and breeding
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Betrieb einer Geflügelbrüterei sowie der Import von Geflügelbruteiern und Geflügel-Eintagsküken. Geflügelzucht und Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Thalmann Treuhand AG | Weinfelden | 06.05.2024 |
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
consis Wirtschaftsprüfung AG | Wil (SG) | 13.02.2023 | 05.05.2024 | |
BGW Treuhand AG | Altstätten | 11.03.2020 | 19.01.2023 | |
Hangartner Treuhand und Unternehmensberatung | Altstätten | 02.07.2009 | 10.03.2020 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Trupro AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006025689, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Trupro AG, in Mörschwil, CHE-108.712.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828981).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil (SG), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Gregory, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geisser, Pascal, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geisser, Robin, von Mörschwil, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle. [Verwaltungsrat: Nachtrag zu TR-Nr. 9564 vom 29.08.2023 und SHAB-Nr. 169 vom 01.09.2023].
Publication number: HR02-1005828981, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Trupro AG, bisher in Wolfhalden, CHE-108.712.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756965).
Statutenänderung:
18.08.2023.
Sitz neu:
Mörschwil.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 9, 9402 Mörschwil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: St. Gallerstrasse 9, 9402 Mörschwil].
Zweck neu:
Betrieb einer Geflügelbrüterei sowie der Import von Geflügelbruteiern und Geflügel-Eintagsküken. Geflügelzucht und Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder per Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisser, Verena, von Mörschwil und Altstätten, unbekannten Aufenthaltes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geisser, Gregory, von Mörschwil, in Mörschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Goldach].
Publication number: HR02-1005828922, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Trupro AG, in Wolfhalden, CHE-108.712.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756965).
Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Mörschwil im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.