Reports for Tools4Kids GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Tools4Kids GmbH
- Tools4Kids GmbH has its legal headquarters in Schwyz and is active. It is a Limited liability company and active in the industry «Trading in consumer goods».
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 15.11.2021.
- On the 20.10.2023 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The reported UID is the following: CHE-394.254.153.
- Companies with the same address as Tools4Kids GmbH: Kinderarztpraxis Schwyz AG, Reichlin Media GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.11.2021
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Schwyz
Commercial Registry Office
SZ
Commercial register number
CH-130.4.030.263-2
UID/VAT
CHE-394.254.153
Sector
Trading in consumer goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und den Verkauf von Gebrauchsgegenständen und Verbrauchsgütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Tools4Kids GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005865393, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Tools4Kids GmbH, in Schwyz, CHE-394.254.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Timothy Lukas, von Hettlingen, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Borns, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zörner, Marco, von Oetwil am See, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Reichlin, Alessandra Nicole, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005336747, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Tools4Kids GmbH, in Schwyz, CHE-394.254.153, Sonnenplätzli 5a, 6430 Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und den Verkauf von Gebrauchsgegenständen und Verbrauchsgütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E- Mail. Gemäss Erklärung vom 09.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Müller, Timothy Lukas, von Hettlingen, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Borns, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reichlin, Alessandra Nicole, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zörner, Marco, von Oetwil am See, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.