Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o HSBC Guyerzeller Trust Company AG
Bederstrasse 49
8002 Zürich
Reports for Tempus Management AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
24.06.1969
Deletion from the commercial register
14.05.2018
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.926.158-2
UID/VAT
CHE-102.610.285
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art, in der Schweiz und im Ausland, für eigene wie für fremde Rechnung, auch treuhänderisch. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Treuhandvermögen und die Durchführung von Treuhandgeschäften aller Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Tempus Management SA en liquidation
- Tempus Management Ltd in liquidation
- Tempus Management AG
- Tempus Management Ltd
- Tempus Management SA
- HSBC Guyerzeller Fonds Management AG
- Tempus Management Company AG
- Tempus Management Co SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Tempus Management AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4225791, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tempus Management AG in Liquidation, in Zürich, CHE-102.610.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3165007). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 3165007, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tempus Management AG in Liquidation, in Zürich, CHE-102.610.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2016, Publ. 2980485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velasco Sanz, Maria Del Carmen, von Genève, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardin, Marc Philippe, von Versoix, in Coppet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2980485, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tempus Management AG, in Zürich, CHE-102.610.285, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818235).
Firma neu:
Tempus Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tempus Management Ltd in liquidation) (Tempus Management SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velasco Sanz, Maria Del Carmen, von Genève, in Genève, Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jerónimo Pereira, David, portugiesischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jeanneret, Vincent, von Le Locle, in Genève, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wüest, Grégoire, von Büron, in Sierre, Liquidator, mit Einzelunterschrift.