Reports for technikk GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout technikk GmbH
- technikk GmbH with its legal headquarters in Eich is active. technikk GmbH operates in the sector «IT services».
- There are 2 active persons registered in the management.
- On the 18.06.2021 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The Enterprise Identification Number of the company technikk GmbH is the following: CHE-158.343.707.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.04.2017
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Eich
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.4.803.634-6
UID/VAT
CHE-158.343.707
Sector
IT services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Anbietung von Computerschulung, Beratung und Dienstleistungen im Bereich der EDV / ICT allgemein, im Bereich des Cloud-Computing sowie in EDV / ICT-Projekten; Handel mit Hard- und Software im IT-Bereich und mit elektronischen Geräten aller Art, namentlich im Bereich der Kommunikations-Technologie; Beteiligung an der Entwicklung von Software oder Entwicklung von Software; Leiten von EDV / ICT-Projekten; Anbietung von Wartung und Support von EDV / ICT-Anlagen und Betrieb von Rechenzentren; Erwerb und Veräusserung von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: technikk GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005221614, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
technikk GmbH, in Eich, CHE-158.343.707, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Niklaus Christian Thomas, von Appenzell, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassmann, Christian, von Wauwil, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kurmann, Andreas, von Dagmersellen, in Sempach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3479111, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
technikk GmbH, in Eich, CHE-158.343.707, Eichhofweg 4, 6205 Eich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.04.2017.
Zweck:
Anbietung von Computerschulung, Beratung und Dienstleistungen im Bereich der EDV / ICT allgemein, im Bereich des Cloud-Computing sowie in EDV / ICT-Projekten;
Handel mit Hard- und Software im IT-Bereich und mit elektronischen Geräten aller Art, namentlich im Bereich der Kommunikations-Technologie;
Beteiligung an der Entwicklung von Software oder Entwicklung von Software;
Leiten von EDV / ICT-Projekten;
Anbietung von Wartung und Support von EDV / ICT-Anlagen und Betrieb von Rechenzentren;
Erwerb und Veräusserung von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Manser, Niklaus Christian Thomas, von Appenzell, in Eich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.