Reports for Swiss German Club GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Swiss German Club GmbH
- Swiss German Club GmbH with its legal headquarters in Gwatt (Thun) is active. Swiss German Club GmbH operates in the sector «Religious, political or secular associations».
- The management consists of one person. The company was founded on 06.02.2009.
- The commercial register entry of the company was last modified on 31.12.2021. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The company is registered in the commercial register BE under the UID CHE-114.709.312.
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.02.2009
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Thun
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.044.017-8
UID/VAT
CHE-114.709.312
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Business- und Privatvereinigung, die Netzwerkbildung und die Vertretung der wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder der Vereinigung, insbesondere im Verhältnis Schweiz-Deutschland sowie das Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Swiss German Club GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005371429, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss German Club GmbH, in Jegenstorf, CHE-114.709.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S.4, Publ. 4877618).
Statutenänderung:
20.12.2021.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Rösslimatte 8, 3645 Gwatt (Thun).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Fritz Albert, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burkhalter-Bracher, Ursula, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martens, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 4877618, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss German Club GmbH, in Jegenstorf, CH-036.4.044.017-8, Löwenplatz 3, 3303 Jegenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.02.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer Business- und Privatvereinigung, die Netzwerkbildung und die Vertretung der wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder der Vereinigung, insbesondere im Verhältnis Schweiz-Deutschland sowie das Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 03.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Burkhalter, Fritz Albert, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Burkhalter-Bracher, Ursula, von Hasle bei Burgdorf, in Hindelbank, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.