Reports for streetwise GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout streetwise GmbH
- streetwise GmbH with its legal headquarters in Zürich is active. streetwise GmbH operates in the sector «Data processing and hosting services».
- streetwise GmbH was founded on 15.01.2019.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 09.12.2022.
- The company is registered in the commercial register ZH under the UID CHE-307.407.284.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.01.2019
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.066.526-5
UID/VAT
CHE-307.407.284
Sector
Data processing and hosting services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie und Events. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Trademarks
Trademark | Registration date | Status | Number |
---|---|---|---|
Prolunder | 18.06.2020 | active | 07488/2020 |
Newest SOGC notifications: streetwise GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005624222, Commercial Registry Office Zurich, (20)
streetwise GmbH, in Zürich, CHE-307.407.284, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544805).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albonico, Milena Corina, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albonico, Andreas, von Ermatingen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Seiler, Andreas David, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004544805, Commercial Registry Office Zurich, (20)
streetwise GmbH, in Zürich, CHE-307.407.284, Pflanzschulstrasse 35, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Gastronomie und Events. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 07.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Seiler, Andreas David, von Ermatingen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Albonico, Milena Corina, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.