Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o T. Studer
Gemeindestrasse 19
8032 Zürich
Reports for Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
08.03.1986
Deletion from the commercial register
03.08.2018
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.7.904.219-4
UID/VAT
CHE-110.555.642
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Stiftung ist, Informations- und Lehrveranstaltungen zu bieten in Form von Vorträgen, Kursen, Arbeitskreisen, Aufführungen, Ausstellungen usw. für jeden, der sich um Ueberschreitung selbst oder fremd gesetzter Grenzen in seinen Realitätsvorstellungen und um Gewinnung eines für ihn gültigen geistigen Weltbildes bemüht. Dies soll auf verschiedenen Gebieten geschehen, wie Natur- und Geisteswissenschaften, Esoterik, Religion, Kunst usw. Die Stiftungsurkunde enthält weitere Bestimmungen darüber, wie der Zweck der Stiftung verwirklicht werden soll.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Trevin AG Audit | Zürich | 07.11.2011 | 04.02.2014 | |
Trevin AG Treuhand | Zürich | 22.03.2007 | 06.11.2011 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4395573, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins, in Zürich, CHE-110.555.642, Stiftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328145). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 25.10.2017 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: 1328145, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 11'710 vom 08.04.2013Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins, in Zürich, CHE-110.555.642, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7142752).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevin AG Audit (CH-020.3.922.026-7), in Zürich, Revisionsstelle. .
Publication number: 7142752, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung zur Förderung eines globalen Bewusstseins, in Zürich, CH-020.7.904.219-4, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 02.08.2012, Publ. 6795148). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.12.2012 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Theres, von Schaffhausen und Subingen, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Studer, Kosmas, von Schaffhausen, in Wilchingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Studer, Priscilla, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Escholzmatt, Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].