Reports for Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten
- Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten with its legal headquarters in Tann is a Foundation from the sector «Religious, political or secular associations». Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten is active.
- The management has 7 active persons registered.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 31.03.2023.
- In the commercial register the organization Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten is registered under the UID CHE-337.625.443.
Management (7)
newest members of the Foundation Board
Dr. Cesar Mawanzi Ndombe,
Dr. Christoph Thür,
Grzegorz Piotrowski,
Renata Hausheer,
Daniel Henseler
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.06.2017
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Dürnten
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.7.002.141-9
UID/VAT
CHE-337.625.443
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Rüti-Dürnten-Bubikon und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005713854, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten, in Dürnten, CHE-337.625.443, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2018, Publ. 1004471151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isenecker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Christian, von Seelisberg, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nösberger, Nicole, von St. Antoni, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mawanzi Ndombe, Dr. Cesar, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Renata, von Untereggen, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Piotrowski, Grzegorz, polnischer Staatsangehöriger, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thür, Christoph, von Altstätten, in Rüti (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004471151, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten, in Dürnten, CHE-337.625.443, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3586623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütsche, Monika Anna, von Kirchberg SG, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herren, Peter, von Zürich, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkelmann, Susanne Brigitte, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter-Kälin, Beatrix, von Einsiedeln, in Rüti (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henseler, Daniel, von Greifensee, in Greifensee, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huser, Christian, von Seelisberg, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nösberger, Nicole, von St. Antoni, in Dürnten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3586623, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Hl. Dreifaltigkeit Tann-Dürnten, in Dürnten, CHE-337.625.443, Kirchenrainstrasse 4, 8632 Tann, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.11.1943, 11.04.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei Rüti-Dürnten-Bubikon und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Isenecker, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rütsche, Monika Anna, von Kirchberg SG, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dezulian, Giangiuseppe, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Peter, von Zürich, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winkelmann, Susanne Brigitte, von Rüti ZH, in Rüti ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.