Address
c/o Bundesamt für Justiz
Bundeshaus West
3000 Bern
Reports for Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter
- Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter has its legal headquarters in Bern and is active. It operates in the sector «Religious, political or secular associations».
- Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter was founded on 10.08.1995.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 09.02.2024.
- Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter is registered in the Canton of BE under the UID CHE-110.403.274.
Management (27)
newest members of the Foundation Board
Dr. Leonora Marti-Schreier,
Michael Schöll,
Sonia Giamboni,
Prof. Dr. Lorenz Droese,
Dr. Pierre Hack
Executive board
Caroline Kühnlein,
Dieter Freiburghaus,
Paolo Emilio Bordoli,
Prof. Dr. Maria Magdalena Glassey,
Dr. Cornelia Jozic
newest authorized signatories
Caroline Kühnlein,
Dieter Freiburghaus,
Paolo Emilio Bordoli,
Prof. Dr. Maria Magdalena Glassey,
Dr. Cornelia Jozic
Commercial register information
Entry in the commercial register
10.08.1995
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.7.012.758-2
UID/VAT
CHE-110.403.274
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Weiterbildung der in der Schweiz tätigen voll- und nebenamtlichen Richter, Gerichtsschreiber, Staatsanwälte und Untersuchungsrichter; Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen; sie informiert über Veranstaltungen bestehender Institutionen und wirkt bei der Koordination der Tätigkeiten dieser Institutionen mit.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Winco Treuhand AG | Winterthur | 13.04.2023 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Gewerbe-Treuhand und Revision, B. Fricker-Rasswalder Eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, zugelassene Revisionsexpertin und Eidg. dipl. Buchhalterin | Neftenbach | 29.10.2009 | 12.04.2023 |
Other company names
Past and translated company names
- Stiftung für die Weiterbildung schweiz. Richter
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005957130, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter, in Bern, CHE-110.403.274, Stiftung (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister-Liechti, Renate, von Madiswil, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gass-Netroufal, Stephan Dr. Prof., von Binningen, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muschietti, Giuseppe, von Novaggio, in Locarno, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoli, Paolo Emilio, von Lugano, in Bellinzona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freiburghaus, Dieter, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühnlein, Caroline, von Rapperswil (BE), in Féchy, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005722588, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter, in Bern, CHE-110.403.274, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mosimann, Hans-Jakob Dr., von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bovey, Grégory Maurizio Dr., von Cheseaux-sur-Lausanne, in Genf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solcà, Claudia, von Castel San Pietro, in Pura, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gewerbe-Treuhand und Revision, B. Fricker-Rasswalder Eidg. dipl. Bücherexpertin und Eidg. dipl. Buchhalterin (CHE-102.840.135), in Neftenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Schreier, Leonora Dr., von Biezwil, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glassey, Maria Magdalena Prof. Dr., von Nendaz, in Neuchâtel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winco Treuhand AG (CHE-354.886.915), in Winterthur, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005388745, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter, in Bern, CHE-110.403.274, Stiftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dumermuth, Martin Dr., von Unterlangenegg, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Galli, Andreas, von Sempach, in Willisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mini, Mauro Claudio Dr. Prof., von Capriasca, in Massagno, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöll, Michael Dr., von Thun, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albisetti Bernasconi, Maurizio, von Morbio Inferiore, in Bellinzona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jozic, Cornelia Dr., von Ebikon, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Hove, Gaëlle, von Genolier, in Vandoeuvres, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.