Address
c/o Weber Treuhand AG
Sonnenhaldenstrasse 62
9010 St. Gallen
Reports for STAR-Gastro 15 AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout STAR-Gastro 15 AG
- STAR-Gastro 15 AG from St. Gallen operates in the sector «Management of real estate portfolio properties» and is active.
- There are 4 active persons registered in the management.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 05.10.2023.
- The company is registered in the commercial register SG under the UID CHE-321.788.097.
- There are 9 other active companies registered at the same address. These include: all-4you gmbh, Eurevio AG, Euro Treuhand & Beratung (ETB) AG.
Management (4)
newest board members
August Fiechter,
Hermann Josef Schwarz,
Jürg Kellenberger,
Robert Wirth
newest authorized signatories
August Fiechter,
Hermann Josef Schwarz,
Jürg Kellenberger,
Robert Wirth
Commercial register information
Entry in the commercial register
22.07.2021
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
St. Gallen
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.092.068-9
UID/VAT
CHE-321.788.097
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Restaurantbetriebs, sowie alle übrigen Tätigkeiten, die mit dem Geschäftsbereich in Zusammenhang stehen und die dem Unternehmen förderlich sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmungen erwerben, errichten oder pachten, sowie alle Geschäfte und Transaktionen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen, überbauen, pachten, verpachten etc.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: STAR-Gastro 15 AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005853510, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
STAR-Gastro 15 AG, in St. Gallen, CHE-321.788.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258720).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hidber, Karl, von Mels, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiechter, August, von Dürrenroth, in Berg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Hermann-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005258720, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
STAR-Gastro 15 AG, in St. Gallen, CHE-321.788.097, c/o Weber Treuhand AG, Sonnenhaldenstrasse 62, 9010 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Restaurantbetriebs, sowie alle übrigen Tätigkeiten, die mit dem Geschäftsbereich in Zusammenhang stehen und die dem Unternehmen förderlich sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmungen erwerben, errichten oder pachten, sowie alle Geschäfte und Transaktionen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen, überbauen, pachten, verpachten etc.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch per Internet an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.07.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kellenberger, Jürg, von Rehetobel, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hidber, Karl, von Mels, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Robert, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.