Address
c/o A. von Allmen
Chalet Alpina
3823 Wengen
Reports for St. Kata Handels GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout St. Kata Handels GmbH
- St. Kata Handels GmbH with its legal headquarters in Wengen is active. St. Kata Handels GmbH operates in the sector «Trading with machines».
- There are 2 active persons registered in the management.
- The last commercial register change was made on 12.05.2010. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- St. Kata Handels GmbH is registered in the Canton of BE under the UID CHE-100.768.024.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.05.2000
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Lauterbrunnen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.4.014.233-3
UID/VAT
CHE-100.768.024
Sector
Trading with machines
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Handel mit Waren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mechanischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: St. Kata Handels GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5629818, Commercial Registry Office Berne, (36)
St. Kata Handels GmbH, in Wengen (Gde. Lauterbrunnen), CH-092.4.014.233-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 5, Publ. 5269828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Storz, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen-Storz, Dorothea, deutsche Staatsangehörige, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5269828, Commercial Registry Office Berne, (36)
St. Kata Handels GmbH, in Wengen (Gde. Lauterbrunnen), CH-092.4.014.233-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 19.05.2000, S. 3395).
Statutenänderung:
12.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Handel mit Waren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mechanischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Die Bestimmung über die Liberierung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Csanyi, Janos, ungarischer Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (Ungarn), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Adolf, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Wengen (Lauterbrunnen) und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Storz, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (HU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:von deutscher Staasangehöriger, in Szentlorinckata (Ungarn) und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Commercial Registry Office Berne, (36)
St. Kata Handels GmbH, in W e n g e n ( G d e. L a u t e r b r u n n e n ), c/o Adolf von Allmen, Chalet Alpina, 3823 Wengen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2000.
Zweck:
Import von und Handel mit Waren, insbesondere mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und mechanischen Produkten. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Mitteilungen an Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Storz, Christof, deutscher Staasangehöriger, in Szentlorinkkata (Ungarn), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Csanyi, Janos, ungarischer Staatsangehöriger, in Szentlorinckata (Ungarn), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-;
von Allmen, Adolf, von Lauterbrunnen, in Wengen (Lauterbrunnen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.